今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2019-12-05 |
-- |
|
董事会秘书 |
2019-12-05 |
-- |
|
副总裁 |
2019-12-05 |
-- |
|
财务总监 |
2019-12-05 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2023-01-13 终止日期:2026-01-12
|
|||
董事长 |
2023-01-13 |
2024-08-20 |
|
非独立董事 |
2023-01-13 |
2024-08-20 |
|
副董事长 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
代理董事长 |
2024-08-20 |
2026-01-12 |
|
非独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
非独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
非独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
第6届董事会 起始日期:2020-12-10 终止日期:2023-01-12
|
|||
董事长 |
2020-01-06 |
2023-01-12 |
|
非独立董事 |
2020-01-06 |
2023-01-12 |
|
非独立董事 |
2020-01-06 |
2023-01-12 |
|
副董事长 |
2020-01-06 |
2023-01-12 |
|
副董事长 |
2020-05-19 |
2020-08-26 |
|
非独立董事 |
2020-05-19 |
2020-08-26 |
|
非独立董事 |
2020-01-06 |
2023-01-12 |
|
非独立董事 |
2020-01-06 |
2020-05-07 |
|
非独立董事 |
2020-01-06 |
2023-01-12 |
|
非独立董事 |
2020-01-06 |
2020-08-26 |
|
独立董事 |
2020-01-06 |
2022-07-25 |
|
独立董事 |
2020-01-06 |
2023-01-12 |
|
独立董事 |
2020-01-06 |
2020-09-15 |
|
独立董事 |
2020-09-15 |
2023-01-12 |
|
独立董事 |
2022-07-25 |
2023-01-12 |
|
第5届董事会 起始日期:2018-10-25 终止日期:2020-01-05
|
|||
董事 |
2017-09-18 |
2020-01-05 |
|
董事长 |
2017-09-18 |
2020-01-05 |
|
董事 |
2017-09-18 |
2020-01-05 |
|
董事 |
2017-09-18 |
2020-01-05 |
|
董事 |
2017-09-18 |
2020-01-05 |
|
董事 |
2017-09-18 |
2018-05-03 |
|
董事 |
2017-09-18 |
2020-01-05 |
|
独立董事 |
2017-09-26 |
2018-07-30 |
|
独立董事 |
2017-09-18 |
2018-07-30 |
|
独立董事 |
2017-09-26 |
2019-09-17 |
|
独立董事 |
2018-07-30 |
2020-01-05 |
|
独立董事 |
2018-07-30 |
2020-01-05 |
|
独立董事 |
2019-09-17 |
2020-01-05 |
|
职工代表董事 |
2018-07-31 |
2019-07-10 |
|
第4届董事会 起始日期:2014-09-10 终止日期:2016-05-05
|
|||
董事长 |
2017-04-27 |
2017-09-17 |
|
董事 |
2017-03-03 |
2017-09-17 |
|
非独立董事 |
2016-05-23 |
2017-09-17 |
|
董事长 |
2016-05-23 |
2017-04-28 |
|
非独立董事 |
2014-09-10 |
2015-03-21 |
|
董事长 |
2014-09-10 |
2015-03-21 |
|
副董事长 |
2017-04-27 |
2017-09-17 |
|
副董事长 |
2014-09-10 |
2015-03-22 |
|
董事长 |
2015-03-22 |
2016-05-23 |
|
非独立董事 |
2014-09-10 |
2016-05-23 |
|
非独立董事 |
2014-09-10 |
2016-05-23 |
|
非独立董事 |
2014-09-10 |
2016-05-23 |
|
非独立董事 |
2014-09-10 |
2016-05-23 |
|
非独立董事 |
2014-09-10 |
2016-05-23 |
|
非独立董事 |
2016-05-23 |
2017-09-17 |
|
非独立董事 |
2016-05-23 |
2016-08-25 |
|
非独立董事 |
2016-05-23 |
2017-04-28 |
|
非独立董事 |
2016-05-23 |
2016-07-12 |
|
董事 |
2017-03-03 |
2017-09-17 |
|
非独立董事 |
2016-05-23 |
2017-01-03 |
|
董事 |
2017-03-03 |
2017-09-17 |
|
独立董事 |
2014-09-10 |
2017-09-17 |
|
独立董事 |
2014-09-10 |
2017-09-17 |
|
独立董事 |
2014-09-10 |
2017-09-17 |
|
第3届董事会 起始日期:2012-12-31 终止日期:2014-09-09
|
|||
董事 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
董事长 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
副董事长 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
董事 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
董事 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
副董事长 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
董事 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
董事 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
董事 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
独立董事 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
独立董事 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
独立董事 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2023-01-13 终止日期:2026-01-12
|
|||
监事会主席 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
非职工代表监事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
职工代表监事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
职工代表监事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
第6届监事会 起始日期:2020-01-06 终止日期:2023-01-12
|
|||
监事会主席 |
2020-01-06 |
2023-01-12 |
|
非职工代表监事 |
2020-01-06 |
2023-01-12 |
|
非职工代表监事 |
2020-01-06 |
2023-01-12 |
|
职工代表监事 |
2020-01-06 |
2022-05-24 |
|
职工代表监事 |
2022-05-24 |
2023-01-12 |
|
第5届监事会 起始日期:2017-09-18 终止日期:2020-01-05
|
|||
监事会主席 |
2017-09-18 |
2020-01-05 |
|
监事 |
2017-09-18 |
2020-01-05 |
|
监事 |
2017-09-18 |
2018-07-30 |
|
监事 |
2018-07-30 |
2020-01-05 |
|
职工代表监事 |
2017-09-18 |
2020-01-05 |
|
第4届监事会 起始日期:2014-09-10 终止日期:2016-05-23
|
|||
股东监事 |
2014-09-10 |
2016-05-23 |
|
监事会主席 |
2014-09-10 |
2016-05-23 |
|
监事会主席 |
2016-05-23 |
2017-09-17 |
|
股东代表监事 |
2016-05-23 |
2017-09-17 |
|
股东监事 |
2014-09-10 |
2016-09-13 |
|
监事 |
2016-09-13 |
2017-09-17 |
|
职工代表监事 |
2016-05-22 |
2017-09-17 |
|
职工代表监事 |
2014-09-10 |
2016-05-22 |
|
第3届监事会 起始日期:2011-08-27 终止日期:2014-09-09
|
|||
监事会主席 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
股东代表监事 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
职工代表监事 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
|
股东代表监事 |
2011-08-27 |
2014-09-09 |
↑返回页顶↑ |